Informazioni su Dr. Philip Bucher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Philip Bucher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006081328, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Chopfab Boxer AG, in Winterthur, CHE-139.804.470, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005990884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chollet, Carine, von Maracon, in Gland, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzig, Dario, von Jaberg, in Egnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänle, Carmen, von Gais, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Anton, von Winterthur, in Neunforn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomi, Patrick, von Oberburg, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wintsch, Jeanine, von Guggisberg, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Philip, von Romoos, in Zürich, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Lattmann, Esther, von Zürich, in Bremgarten (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peer, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Eschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tanner, Patrick, von Pfeffingen, in Aesch (BL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Numero di pubblicazione: HR02-1005990884, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Chopfab Boxer AG, in Winterthur, CHE-139.804.470, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2024, Publ. 1005960452).
Statutenänderung:
14.03.2024. 15.03.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 1'261'863.15 [bisher: CHF 10'094'905.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'261'863.15 [bisher: CHF 10'094'905.00].
Aktien neu:
25'237'263 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 2'018'981 Namenaktien zu CHF 5.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.03.2024 wird der Nennwert der 2'018'981 Namenaktien zu CHF 5.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 0.05 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 14./15.03.2024 23'218'282 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.05 ausgegeben. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Dr. Philip, von Romoos, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönberg, Jörg, von Gerlafingen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Carl, von Oberegg, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Aurèle Thomas, von Wattwil, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005864079, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Chopfab Boxer AG, in Winterthur, CHE-139.804.470, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2023, Publ. 1005798605).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langhart, Dr. iur. Albrecht, von Winterthur, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Dr. Philip, von Romoos, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].