Informazioni su Manfred Rüdisühli
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manfred Rüdisühli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2288187, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
SRP European Legal & Tax Advisors GmbH, in Schaffhausen, CHE-115.915.759, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2015, Publ. 2103373).
Firma neu:
SRP European Legal & Tax Advisors GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.07.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüdisühli, Manfred, von Sennwald, in Stuttgart (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Hemishofen, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Duan, Xiaolin, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von der Volksrepublik China, Gesellschafter mit Kollektivprokura zu zweien];
Prinz von Preussen, Georg Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Deutschland, Gesellschafter mit Kollektivprokura zu zweien];
Schottmüller, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Wendlingen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Deutschland, Gesellschafter mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6486176, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
MIB Holding AG, in Beringen, CH-290.3.017.379-0, Oberstieg 9, 8222 Beringen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.2011.
Zweck:
Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen sowie die Verwaltung des eigenen Vermögens.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Laut Erklärung vom 22.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Nestler, Richard, von Deutschland, in Beringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rüdisühli, Manfred, von Sennwald, in Ludwigsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6132062, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
MIB AG, in Beringen, CH-290.3.017.166-1, Oberstieg 9, 8222 Beringen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.04.2011.
Zweck:
Unternehmensberatung, Erbringung von Managementleistungen und Übernahme von Beteiligungen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Laut Erklärung vom 18.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Nestler, Richard, von Deutschland, in Beringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rüdisühli, Manfred, von Sennwald, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.