Informazioni su Hans Rudolf Ruch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Rudolf Ruch
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Rudolf Ruch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006036960, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
SIV AG für Immobilieninvestment, bisher in St. Gallen, CHE-383.355.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2024, Publ. 1005993646).
Statutenänderung:
14.05.2024.
Sitz neu:
Waldstatt.
Domizil neu:
Urnäscherstrasse 14, 9104 Waldstatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camen, Claudio, von Surses, in Teufen AR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Klarer, Florian, von Appenzell, in Speicherschwendi (Speicher), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruch, Hans Rudolf, von Eriswil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mettler, Werner Hans, von Neckertal, in Tarlac Concepcion (PH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005806955, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Deckenbauer AG, in Rümlang, CHE-115.255.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2022, Publ. 1005541536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruch, Hans Rudolf, von Eriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005640099, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Belano Group AG, in Freienbach, CHE-214.911.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruch, Hans Rudolf, von Eriswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.