Informazioni su Werner Hans Mettler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Hans Mettler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006094803, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
TD Tools Direct AG, in Baar, CHE-108.545.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005770386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Preuvot, Luc Eric, von Domat/Ems, in Zurzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Werner Hans, von Neckertal, in Waldstatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tarlac Concepcion (PH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1006036960, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
SIV AG für Immobilieninvestment, bisher in St. Gallen, CHE-383.355.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2024, Publ. 1005993646).
Statutenänderung:
14.05.2024.
Sitz neu:
Waldstatt.
Domizil neu:
Urnäscherstrasse 14, 9104 Waldstatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camen, Claudio, von Surses, in Teufen AR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Klarer, Florian, von Appenzell, in Speicherschwendi (Speicher), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruch, Hans Rudolf, von Eriswil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mettler, Werner Hans, von Neckertal, in Tarlac Concepcion (PH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005770386, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
TD Tools Direct AG, in Baar, CHE-108.545.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2022, Publ. 1005562160).
Statutenänderung:
12.05.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art und die Vermietung von Motorfahrzeugen und Schiffen, insbesondere solchen der Luxusklasse. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder schriftliche elektronische Kommunkationsmittel an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preuvot, Luc Eric, von Domat/Ems, in Zurzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mettler, Werner Hans, von Neckertal, in Tarlac Concepcion (PH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hemberg, in Gisikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].