Informazioni su Christian Rubin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Rubin
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Rubin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005798407, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
KW Breithorn-Fafleralp AG, in Blatten, CHE-116.117.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021, Publ. 1005255839).
Domizil neu:
c/o Genossenschaft Elektrizitätswerk Blatten, Faflerstrasse 36, 3919 Blatten (Lötschen).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Hans Peter, von Blatten, in Blatten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henzen, Armin, von Wiler (Lötschen), in Zug, Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubin, Christian, von Blatten, in Blatten, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Ritler, Andreas, von Blatten, in Blatten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Kalbermatten, Yvan, von Blatten, in Blatten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005342700, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
KW Fafleralp AG, in Blatten, CHE-114.631.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2020, Publ. 1004975481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellwald, Bruno, von Blatten, in Blatten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatten, Hans-Anton, von Blatten, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin;
Ritler, Martin, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Jonas Tobias, von Blatten, in Naters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritler, Andreas, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin];
Rubin, Christian, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henzen, Armin, von Wiler (Lötschen) und Blatten, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian [bisher: von Wiler (Lötschen) und Blatten, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin];
Kämpfer, Urs Max, von Walterswil (BE), in Niederglatt ZH (Niederglatt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian.
Numero di pubblicazione: 6604042, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Ziegenzuchtgenossenschaft Lötschental, in Blatten, CH-600.5.001.922-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.1996, S. 2586).
Statutenänderung:
07.05.2011.
Domizil neu:
c/o Leander Kalbermatten, Spielfluh 17, 3919 Blatten. Gemäss Erklärung vom 07.05.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rubin, Christian, von Blatten, in Blatten, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Patrick, von Blatten, in Blatten, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bellwald, Josef, von Wiler (Lötschen), in Wiler (Lötschen), Vizepräsident der Verwaltung und Zuchtbuchführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident der Verwaltung und Zuchtbuchführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Imseng, Andre, von Wiler (Lötschen), in Wiler (Lötschen), Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kalbermatten, Leander, von Blatten, in Blatten, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].