Indirizzo
c/o Genossenschaft Elektrizitätswerk Blatten
Faflerstrasse 36
3919 Blatten (Lötschen)
Informazioni su KW Fafleralp AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu KW Fafleralp AG
- KW Fafleralp AG è una Società anonima con sede a Blatten (Lötschen). KW Fafleralp AG appartiene al settore «Produzione e fornitura di energia elettrica» ed è attualmente attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 12.12.2008 e ha 5 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 23.06.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-114.631.986.
- Oltre all’azienda KW Fafleralp AG sono iscritte 3 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Genossenschaft Elektrizitätswerke Blatten (EW Blatten), KW Breithorn-Fafleralp AG, KW Gisentella AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Jonas Schnidrig,
Christian Rubin,
Jonas Tobias Kalbermatten,
Urs Kämpfer,
Andreas Ritler
i più recenti aventi diritto di firma
Jonas Schnidrig,
Christian Rubin,
Jonas Tobias Kalbermatten,
Urs Kämpfer,
Andreas Ritler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.12.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Blatten
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.3.013.593-9
IDI/IVA
CHE-114.631.986
Ramo economico
Produzione e fornitura di energia elettrica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Baut das Kraftwerk Uisträ Faflerbach und produziert Strom. Die Stromproduktion wird zum bestmöglichen Preis verwertet. Bei Stromknappheit auf dem heutigen Territorium der Gemeinde Blatten hat die Versorgung der Aktionäre in diesem Gebiet erste Priorität. In diesem Fall erfolgt die mengenmässige Zuteilung an die einzelnen Aktionäre im Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen, die denselben oder ähnlichen Zwecke verfolgen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
treuhand marugg + imsand ag | Brig-Glis | 03.07.2017 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
APROA AG | Visp | 18.12.2008 | 02.07.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: KW Fafleralp AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005777056, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
KW Fafleralp AG, in Blatten, CHE-114.631.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henzen, Armin, von Blatten und Wiler (Lötschen), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnidrig, Jonas, von Sion, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian.
Numero di pubblicazione: HR02-1005342700, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
KW Fafleralp AG, in Blatten, CHE-114.631.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2020, Publ. 1004975481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellwald, Bruno, von Blatten, in Blatten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatten, Hans-Anton, von Blatten, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin;
Ritler, Martin, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Jonas Tobias, von Blatten, in Naters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritler, Andreas, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin];
Rubin, Christian, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henzen, Armin, von Wiler (Lötschen) und Blatten, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian [bisher: von Wiler (Lötschen) und Blatten, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin];
Kämpfer, Urs Max, von Walterswil (BE), in Niederglatt ZH (Niederglatt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian.
Numero di pubblicazione: HR02-1004975481, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
KW Fafleralp AG, in Blatten, CHE-114.631.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, S.0, Publ. 3618371).
Statutenänderung:
20.06.2020.
Domizil neu:
c/o Genossenschaft Elektrizitätswerk Blatten, Faflerstrasse 36, 3919 Blatten (Lötschen).
Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 1'400'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 1'400'000.00].
Aktien neu:
14'000 Namenaktien zu CHF 50.00 [bisher: 14'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.06.2020 wird der Nennwert der 14'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 50.00 herabgesetzt und je CHF 50.00 pro Aktie zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.09.2020 festgestellt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritler, Martin, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baltschieder].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.