Informazioni su Andrea Christian Rostetter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andrea Christian Rostetter
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Christian Rostetter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2492799, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Dynatrends AG, bisher in Sirnach, CHE-104.971.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2007, S. 13, Publ. 4071956).
Statutenänderung:
16.11.2015.
Sitz neu:
Trogen.
Domizil neu:
Berg 7, 9043 Trogen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von IT-Systemen, die Entwicklung und Umsetzung von Investitionsvorhaben und das Halten und Verwalten von sowie den Handel mit Immobilien und Beteiligungen jeder Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten. Sie kann Grundstücke, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
1'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 120'000 Namenaktien zu CHF 10.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Fax an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.11.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TPK Treuhand GmbH, in Volketswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rostetter, Andrea, von Ferrera, in Flims, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ausserferrera, in Laax].
Numero di pubblicazione: 2162903, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ACR Wirtschaft und Vermögen AG, in St. Gallen, CHE-107.410.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1256845).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rostetter, Andrea Christian, von Ferrera, in Flims, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Rostetter, Kim Christian, von Ferrera, in Laax, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6922714, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Mobile Office Solution GmbH, in Davos, CH-350.4.001.850-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 11, Publ. 5606710).
Firma neu:
Mobile Office Solution GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rostetter, Andrea, von Ferrera, in Mörschwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Schubert, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Möglingen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lauer, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelde-Echterdingen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschannen, Hanspeter, von Zürich, in Davos, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].