Informazioni su Klaus Rost
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Klaus Rost
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004590975, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
BUNOVA Holding AG, in Tägerwilen, CHE-101.133.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2006, S.16, Publ. 3683088).
Statutenänderung:
26.02.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen irgendwelcher Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann ferner Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 04.08.1999 ist aufgehoben worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung eine Beteiligung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten zu einem Maximalpreis von CHF 2'974'500.-- zu erwerben.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 26.02.2019 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rost, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urs Köchli, dipl. Wirtschaftsprüfer, in Ermatingen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004583730, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Beat Bucher AG, in Tägerwilen, CHE-105.775.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2011, S.0, Publ. 6292970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rost, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urs Köchli, dipl. Wirtschaftsprüfer, in Ermatingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kerschbaumer, Patrick, von Oberriet (SG), in Tägerwilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Misteli, Domenic, von Aeschi (SO), in Kreuzlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Urban, von Rüthi (SG), in Mels, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
MOSER TREUHAND AG (CHE-248.364.217), in Wil SG, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6292970, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Beat Bucher AG, in Tägerwilen, CH-440.3.002.596-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2006, S. 16, Publ. 3683078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Walter, von Berg TG, in Guntershausen bei Berg TG (Berg TG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rost, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Tägerwilen];
Hügi, Jean-Pierre, von Niederbipp, in Niederbipp, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.