Informazioni su Yves Rossier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Yves Rossier
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yves Rossier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006086555, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Züblin Immobilien AG, in Zürich, CHE-101.389.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005689874).
Statutenänderung:
27.06.2024.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Weilimmo AG, in Zürich (CHE-101.604.187), gemäss Fusionsvertrag vom 27.06.2024 und Bilanz per 31.03.2024. Aktiven von CHF 1'064'245.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'055.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wesnitzer, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Amberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gross, Nicolas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossier, Yves, von Avry, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friederich, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005856517, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Züblin Immobilien Holding AG, in Zürich, CHE-102.646.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005681043).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Dr. Wolfgang, von Menzingen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wesnitzer, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Amberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gross, Nicolas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossier, Yves, von Avry, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.