Informazioni su Arnaud Rossi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Arnaud Rossi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005224211, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Accenture Services AG, in Zürich, CHE-110.045.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005125641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monnerat, Beat R., von Vermes, in Meilen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Enzler, Lara, von Appenzell, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Arnaud, französischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Täger, Santosha, von Winterthur, in Winterthur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saâdi-Heinzelmann, Zarah, von Urdorf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004851660, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Accenture AG, in Zürich, CHE-108.113.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004812988).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der OCTO Technology SA, in Lausanne (CHE-114.430.086), gemäss Fusionsvertrag vom 03.02.2020 und Bilanz per 31.08.2019. Aktiven von CHF 2'223'294.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'563'962.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Isabelle, von Rohrbachgraben, in Hägglingen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, Marco, von Luzern, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Thomas, von Küssnacht (SZ), in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hessel, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Machnik, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Lausanne, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rossi, Arnaud, französischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tück, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werder, Michael, von Rüti (ZH), in Kilchberg (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dachsel, Miriam, deutsche Staatsangehörige, in Feusisberg, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gebhardt, Dr. Carl, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thonak, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3554593, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Accenture AG, in Zürich, CHE-108.113.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, Publ. 3357087).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krippner, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bentele, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blindheim, Gro, norwegische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burian, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jantzer, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Malinowski, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohr, Alan, von Wetzikon ZH, in Erlenbach ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidt, Dr. Susanne Maria, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zaccaria, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bogdan, Boris, von Niederdorf, in Oberwil BL, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bueb, Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Überlingen (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Charles, Amandine, französische Staatsangehörige, in Gland, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzer, Yuliya, von Illgau, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi, Arnaud, französischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stuber-Berries, Nicole, von Basel, in Zollikon, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vecchione, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voutsas, Kyriakos, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werder, Michael, von Rüti ZH, in Kilchberg ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.