Informazioni su Felix Hessel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Felix Hessel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004851660, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Accenture AG, in Zürich, CHE-108.113.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004812988).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der OCTO Technology SA, in Lausanne (CHE-114.430.086), gemäss Fusionsvertrag vom 03.02.2020 und Bilanz per 31.08.2019. Aktiven von CHF 2'223'294.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'563'962.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Isabelle, von Rohrbachgraben, in Hägglingen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, Marco, von Luzern, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Thomas, von Küssnacht (SZ), in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hessel, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Machnik, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Lausanne, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rossi, Arnaud, französischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tück, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werder, Michael, von Rüti (ZH), in Kilchberg (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dachsel, Miriam, deutsche Staatsangehörige, in Feusisberg, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gebhardt, Dr. Carl, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thonak, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2773001, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Accenture AG, in Zürich, CHE-108.113.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, Publ. 2692389).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glatz, Adrian, von Röthenbach im Emmental, in Wettingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Halbheer, Roger, von Wald ZH, in Volketswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hégelé, Matthias, von Basel, in Dübendorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kissmann, Uwe, von Schlieren, in Oberrohrdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Duijse-Green, Amelia, britische Staatsangehörige, in Genève, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bilovský, Pavel, tschechischer Staatsangehöriger, in Bauma, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hessel, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marganski, Lukasz, polnischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maybud, Eva, von Zürich, in Herrliberg, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Özeren Waelchli, Zeynep, türkische Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Dr. Susanne Maria, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.