Informazioni su Christophe René Paul Michel Rossa
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christophe René Paul Michel Rossa
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005815225, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Idiap T-Tech Foundation, à Martigny, CHE-295.096.040, fondation (No. FOSC 45 du 06.03.2023, Publ. 1005694021).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hossmann, Andreea, de Gerzensee, à Zollikon, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Hesthaven, Jan Sickmann, citoyen danois, à Lausanne, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Dobos, Daniel Adam, citoyen allemand, à Meyrin, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Furrer, Patrick Bernhard, de Staldenried, à Epalinges, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Geissbühler, Antoine Jean-Luc, de Lauperswil, à Veyrier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Montserrat, Jordi Felip, de Buchholterberg et Lully (VD), à Epalinges, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Thiran, Jean-Philippe André Michel Paul, de Nods, à Granges (Veveyse), membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Rossa, Christophe René Paul Michel, de Martigny, à Martigny-Combe, directeur financier, avec signature collective à deux;
Cavallaro, Andrea, citoyen italien, à Martigny-Combe, directeur, avec signature collective à deux;
Foglia, François Albert, de Lausanne, à Saxon, directeur adjoint, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005815224, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
IdeArk SA, à Martigny, CHE-109.037.636, société anonyme (No. FOSC 88 du 08.05.2023, Publ. 1005741041).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bourlard, Hervé, citoyen belge, à Martigny, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Cavallaro, Andrea, citoyen italien, à Martigny-Combe, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Rossa, Christophe René Paul Michel, de Martigny, à Martigny-Combe, administrateur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004797473, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
ORANGE ATOMIC Sàrl, à Martigny, CHE-391.140.240, société à responsabilité limitée (No. FOSC 247 du 20.12.2018, Publ. 1004526893).
Modification des statuts:
23.12.2019.
Nouveau siège:
Fully.
Nouvelle adresse:
Chemin de Provence 8, 1926 Fully.
Nouveau but:
importation, achat, vente, location de toutes machines et objets liés à la production, transformation et commercialisation de tous fruits et légumes;
la société pourra également procéder à l'importation et l'exportation de fruits et légumes et à la commercialisation de ceux-ci;
transformation, fabrication et vente de tous produits liés aux fruits (cidre) ainsi que la gestion d'établissements publics (café, restaurant), et toutes autres activités y relatives (cf. statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rossa, Christophe René Paul Michel, de Martigny, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Nicollier, Thomas, de Bagnes, à Evionnaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Fully, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].