Informazioni su Pietro Rosa
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pietro Rosa
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6300564, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Lurant Immobilien AG, in Zofingen, CH-400.3.002.602-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2006, S. 2, Publ. 3624632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosa, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Biel BE, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosa, Antonio, von Erlinsbach SO, in Siselen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Biel BE].
Numero di pubblicazione: 1015996, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rosa Metallbau AG, bisher in Lyss, Führung eines Metallbaubetriebes usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 13.12.1990, S. 4950).
Statutenänderung:
12.04.2002.
Sitz neu:
Busswil bei Büren.
Domizil neu:
Riederbachweg 1, 3292 Busswil bei Büren.
Zweck neu:
Führung eines Metallbaubetriebes, insbesondere die Herstellung von Wintergarten, Metallfronten, Metalleingängen und Geländern. Die Gesellschaft ist zur Übernahme von Lizenzen berechtigt und kann Grundstücke überbauen. Sie ist befugt, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Anpassung der Statuten an das neue Aktienrecht]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtig].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosa, Thomas, von Amden, in Busswil bei Büren, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rosa, Luciano, von Obererlinsbach, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rosa, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Biel BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosa, Francesco, von Biel BE, in Busswil bei Büren, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rosa, Anita, von Biel BE, in Busswil bei Büren, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rosa, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Busswil bei Büren, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Rosa, Romano, von Biel BE, in Altibaia (Brasilien), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lyss];
GFG Global Trust Ltd, in Biel BE, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 614334, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gebrüder Rosa, in Busswil bei Büren, Fensterfabrik und Bauschreinerei, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 31.03.1970, S. 698).
Firma neu:
Gebrüder Rosa in Nachlassliquidation. Auflösung der Gesellschaft durch Abschluss eines gerichtlich genehmigten Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung gemäss Entscheid des Gerichtspräsidenten 3 des Gerichtskreises III Aarberg-Büren-Erlach vom 05.07.2002.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosa, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Busswil bei Büren, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Rosa, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Busswil bei Büren, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Rosa, Thomas, von Amden, in Busswil bei Büren, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
BDO Visura, Bern, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.