Informazioni su Hubert Roos
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Hubert Roos
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005185825, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Rudeka Generalbau AG, in Sursee, CHE-100.777.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2020, Publ. 1005002548).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roos, Hubert, von Schüpfheim, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4190213, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Rudeka-Immobilien AG, bisher in Hergiswil (NW), CHE-100.777.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2015, Publ. 1930817).
Statutenänderung:
12.01.2018.
Firma neu:
Rudeka Generalbau AG.
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Frieslirain 3a, 6210 Sursee.
Zweck neu:
Übernahme von Generalunternehmungen;
Ausführung von schlüsselfertigen Bauten und alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Bauunternehmung;
Durchführung von Finanzgeschäften aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief oder Fax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.03.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummenacher, Jost, von Sachseln, in Buttisholz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Krummenacher-Imfeld, Verena, von Sachseln, in Hergiswil (NW), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Prisma Treuhand und Revisions AG (CHE-106.065.814), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Cäsar Alexander, von Ruswil, in Ruswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Roos, Hubert, von Schüpfheim, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4668108, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
RC AG, bisher in Stans, CH-150.3.002.852-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2004, S. 8, Publ. 2420772).
Statutenänderung:
12.09.2008.
Sitz neu:
Hergiswil NW.
Domizil neu:
Seestrasse 31a, 6052 Hergiswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Vertrieb, die Aufstellung und die Vermietung sowie den Handel von und mit Geräten im Lebensmittel-, Sport- und Unterhaltungsbereich. Sie kann überdies mit Lebensmitteln handeln, insbesondere Weine importieren und vertreiben. Die Gesellschaft kann Vertretungen übernehmen, Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren entwickeln und verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Beteiligungen verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, halten, belasten, bebauen, veräussern, vermitteln, vermieten und verwalten. Die Gesellschaft kann ferner alle Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder im SHAB. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roos, Hubert, von Schüpfheim, in Oberkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ambühl, Pius, von Luzern und Grossdietwil, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hermann, Jost, von Root und Gunzwil, in Ennetmoos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenacher, Verena, von Sachseln, in Hergiswil NW, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Krummenacher, Anton, von Sachseln, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Buttisholz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Prisma Treuhand und Revisions AG, in Zug (CH-150.3.000.832-9), Revisionsstelle [bisher: Prisma Treuhand und Revisions AG, in Zug].