Informazioni su Vincent Romer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Vincent Romer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005456332, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Hannibal Enterprises GmbH, in Zug, CHE-349.881.042, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2019, Publ. 1004608393).
Firma neu:
Hannibal Enterprises GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.04.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romer, Vincent, von Zug, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Romer, Erin, von Zug, in Cham, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005083362, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
G&P Import-Handel GmbH, in Zug, CHE-380.326.763, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636649).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romer, Vincent, von Zug, in Cham, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004632484, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
G&P Import-Handel GmbH, bisher in Basel, CHE-380.326.763, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 04.08.2014, Publ. 1645227).
Statutenänderung:
29.03.2019.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o LEAH Immobilien AG, Postplatz 2, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strub, Edgar, genannt Edi, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romer, Vincent, von Zug, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Plozza, Gianni, von Brusio, in Reinach (BL), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.