Informazioni su Angelo Romano
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Angelo Romano
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4634604, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Gole Alcantara Gastro AG, in Birsfelden, CH-020.3.921.971-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2008, S. 5, Publ. 4462030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romano, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Schopfheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4462030, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Manfred Richter Pelze AG, bisher in Maur, CH-020.3.921.971-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 08.08.2003, S. 19).
Statutenänderung:
8.04.2008.
Firma neu:
Gole Alcantara Gastro AG.
Sitz neu:
Birsfelden.
Domizil neu:
Hauptstrasse 76, 4127 Birsfelden.
Zweck neu:
Führung gastronomischer Betriebe sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und verwandte Geschäftszweige angliedern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
[Die Bestimmungen über die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre sind aus den Statuten gestrichen worden.]. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt [wie bisher];
Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf die Durchführung einer eingeschränkten Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BRISE Treuhand GmbH, in Lachen, Revisionsstelle;
Caviezel, Christian, von Valendas, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hepp, Karl Kurt, von Gächlingen, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter, Manfred Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puglia, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Romano, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Schopfheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2211830, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pronto Italia Gastronomie GmbH, in Erlinsbach, Führung gastronomischer Betriebe usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2003, S. 1, Publ. 948956).
Statutenänderung:
26.03.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romano, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Schopfheim (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Politino, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Lörrach (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vilardo, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--];
Kraus, Dieter, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--.