Informazioni su Manfred Kurt Richter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manfred Kurt Richter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4462030, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Manfred Richter Pelze AG, bisher in Maur, CH-020.3.921.971-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 08.08.2003, S. 19).
Statutenänderung:
8.04.2008.
Firma neu:
Gole Alcantara Gastro AG.
Sitz neu:
Birsfelden.
Domizil neu:
Hauptstrasse 76, 4127 Birsfelden.
Zweck neu:
Führung gastronomischer Betriebe sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und verwandte Geschäftszweige angliedern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
[Die Bestimmungen über die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre sind aus den Statuten gestrichen worden.]. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt [wie bisher];
Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf die Durchführung einer eingeschränkten Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BRISE Treuhand GmbH, in Lachen, Revisionsstelle;
Caviezel, Christian, von Valendas, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hepp, Karl Kurt, von Gächlingen, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter, Manfred Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puglia, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Romano, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Schopfheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1121554, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 130 vom 10.07.2003, S. 22, publizierten TB-Eintrags Nr. 17825 vom 04.07.2003. Manfred Richter Pelze AG, in Maur, Handel mit sowie Herstellung von Pelz- und Lederwaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 10.07.2003, S. 22, Publ. 1074374).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richter, Manfred Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [nicht: in Küsnacht ZH].
Numero di pubblicazione: 1074374, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Manfred Richter Pelze AG, in Maur, Handel mit sowie Herstellung von Pelz- und Lederwaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2002, S. 23, Publ. 672990).
Statutenänderung:
20.05.2003.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Werner, von Hundwil, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kläusli, Dr. Bruno A., von Zürich und Glattfelden, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richter, Manfred Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maur];
Caviezel, Christian, von Valendas, in Bassersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hepp, Karl Kurt, von Gächlingen, in Egg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.