Informazioni su Christophe Rollot
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christophe Rollot
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005431330, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AMAG Automobil und Motoren AG, in Cham, CHE-499.644.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005402204).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Brandstrasse 34, 8952 Schlieren].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeby, Charles, von St. Silvester, in Fribourg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Struchen, Beat Dieter Hermann, von Zürich, in Obfelden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gavillet, Jérôme Aimé, von Ursy, in Bois-d'Amont, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Radojkovic, Sladjan, von Zürich, in Bülach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rollot, Christophe, von Vuisternens-devant-Romont, in Montreux, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3036412, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Roc AG, in Zürich, CH-550.0.111.460-0, Auto-Occasionenhandel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2005, S. 21, Publ. 3023800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buia, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Villars-Sainte-Croix, mit Kollektivprokura zu zweien;
De Silvestro, Pierluigi, von St. Gallen, in Mont-sur-Rolle, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rollot, Christophe, von Vuisternens-devant-Romont, in Montreux, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2968970, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Roc S.A., bisher in Crissier, CH-550.0.111.460-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2003, S. 14).
Gründungsstatuten:
18.08.1995.
Statutenänderung:
26.07.2005.
Firma neu:
Roc AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Roc SA) (Roc Ltd.).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Utoquai 49, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Auto-Occasionenhandels mit Autowerkstätte, Tankstelle und weiteren damit zusammenhängenden Geschäftsbereichen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB oder durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [gestrichen: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauchiger, Roland, von Eriswil, in Thalheim AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Haefner, Martin, von Zürich, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Buia, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Villars-Sainte-Croix, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
De Silvestro, Pierluigi, von St. Gallen, in Mont-sur-Rolle, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Rollot, Christophe, von Vuisternens-devant-Romont, in Montreux, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Küttel, Fritz, von Greppen, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär].
Zweigniederlassung:
Vernier [wie bisher].