Informazioni su Regina Rohrer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Regina Rohrer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006034209, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft CAFE HUEBER, in Bern, CHE-435.560.187, Genossenschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005163511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Josi, Martina, von Adelboden, in Bern, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Tobias, von Hüttwilen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Regina, von Münchenbuchsee, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stricker, Ramon Emanuel, von Basel und Waldstatt, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kniep, Annette Rebecca, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005553084, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohnbaugenossenschaft Huebergass, in Bern, CHE-223.020.144, Genossenschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2022, Publ. 1005411212).
Statutenänderung:
15.06.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Herbert, von Trub, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Raphael, von Rüegsau, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stricker, Marco, von Basel, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönholzer, Ursina, von Schönholzerswilen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vranjkovic, Slavica, von Bern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Lynn, von Roggliswil, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Graber, Claude, von Oftringen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Nadine, von Berg (TG), in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ganitta, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Regina, von Münchenbuchsee, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005154800, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft CAFE HUEBER, in Bern, CHE-435.560.187, Huberstrasse 13a, 3008 Bern, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.04.2021.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe ihrer Mitglieder den Betrieb einer gastronomischen- und kulturellen Einrichtung in Bern-Holligen. Mit dem Betrieb einer Café-Bar, einem kleinen Essensangebot sowie der Organisation von kulturellen Anlässen, soll das CAFE HUEBER zum Treffpunkt und Begegnungsort für die Menschen werden. Der zugehörige Quartierraum, wird von der Genossenschaft bewirtschaftet, steht aber für das Quartier zur Miete offen. Die Genossenschaft will damit zum gegenseitigen Austausch und zur Stärkung des Quartierlebens beitragen.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 1'000.00 und CHF 5'000.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Genossenschafter:
per E-Mail, normale oder eingeschriebene Post. Gemäss Erklärung vom 13.04.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Josi, Martina, von Adelboden, in Bern, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Christioph, von Aarwangen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Tobias, von Hüttwilen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Palm, Christian, von Lauterbrunnen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raissi, Besma, von Biberstein, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Regina, von Münchenbuchsee, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stricker, Ramon Emanuel, von Basel und Waldstatt, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.