Informazioni su Kurt Rohrer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Rohrer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005852988, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BEWO Genossenschaft, berufliche Eingliederung und Werkstätte Oberburg, in Oberburg, CHE-106.025.275, Genossenschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005520564).
Statutenänderung:
24.05.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrer, Kurt, von Bolligen, in Burgdorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gosteli, Peter, von Krauchthal, in Burgdorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lüdi, Melanie, von Willadingen und Bettlach, in Willadingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roncevic, Boris, kroatischer Staatsangehöriger, in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röthlisberger, Eva, von Langnau im Emmental, in Thun, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005354105, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BEWO Genossenschaft, berufliche Eingliederung und Werkstätte Oberburg, in Oberburg, CHE-106.025.275, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bielinski, Daniel Dr., von Wil (SG), in Oberdorf SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sampogna-Soltermann, Rita, von Vechigen, in Oberburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winzenried, Marc, von Belp, in Burgdorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rohrer, Kurt, von Bolligen, in Burgdorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bauen, Walter, von Rüschegg, in Oberburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frötscher, Christine, von Basel, in Langnau im Emmental, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gosteli, Peter, von Krauchthal, in Burgdorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sommer, Peter, von Sumiswald, in Wynigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 4742902, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BEWO, Behindertenwerkstätte Oberburg, in Oberburg, CH-053.5.000.917-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2008, S. 3, Publ. 4432690).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unico Treuhand AG (CH-053.3.000.945-7), in Burgdorf, Revisionsstelle;
Lenke, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sommer, Peter, von Sumiswald, in Wynigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rohrer, Kurt, von Bolligen, in Burgdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].