Informazioni su Thomas Rohr
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Rohr
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4420831, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Creabeton Baustoff AG, in Rickenbach (LU), CHE-332.364.732, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4049585).
Hauptsitz in:
Ennetmoos.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohr, Thomas, von Hunzenschwil, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jutzet, John, von St. Silvester, in Mont-Vully, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pfyl, Sascha, von Schwyz, in Neuenkirch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reinhard, Reto, von Rüegsau, in Wichtrach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4049585, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Creabeton Baustoff AG, in Rickenbach (LU), CHE-332.364.732, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2016, Publ. 3013331).
Hauptsitz in:
Ennetmoos.
Domizil neu:
Bohler 5, 6221 Rickenbach LU.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchschacher, Bruno, von Eriswil, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käslin, Stefan, von Beckenried, in Dallenwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Ennetbürgen];
Müller, Marc, von Rickenbach (LU), in Beromünster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rohr, Thomas, von Hunzenschwil, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Niederglatt];
Wirz, Andrea, von Altbüron, in Rickenbach (LU), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Rölli, Andrea];
Thonüs, Martin, von Trachselwald, in Fahrwangen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung [bisher: in Illnau-Effretikon].
Numero di pubblicazione: 3810807, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tanzschule Caggiano GmbH, in Rümlang, CHE-115.376.236, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2014, Publ. 1364335).
Statutenänderung:
09.10.2017.
Sitz neu:
Oberglatt.
Domizil neu:
Wehntalerstrasse 6, 8154 Oberglatt ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohr, Thomas, von Hunzenschwil, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cugnata, Maria Jose, italienische Staatsangehörige, in Niederhasli, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Caggiano, Roberto, von Zürich, in Niederhasli, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Oberglatt].