Informazioni su Ernst Michael Röwe
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Michael Röwe
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3346169, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Maiwolf Holding AG, in Appenzell, CHE-101.789.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2009, Publ. 5218290).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röwe, Ernst Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller-Meier, Doris Ruth, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3278335, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
emroc ag, in Rothenburg, CHE-109.034.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2010, Publ. 5698566).
Statutenänderung:
29.12.2016.
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
Rütliweg 5, 6045 Meggen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail, sofern sämtliche Aktionäre bekannt sind, sonst im SHAB. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Doris, von Rothenburg und Konolfingen, in Rothenburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röwe, Ernst Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5698566, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
emroc ag, in Rothenburg, CH-100.3.024.810-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2008, S. 9, Publ. 4729604).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röwe, Ernst Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.