Informazioni su Gerd Rössler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gerd Rössler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005073302, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KMT Kunststoff- und Metallteile AG, in Hinwil, CHE-106.029.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936118).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rössler, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Zizers, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gräter, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Künzelsau-Gaisbach (D), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klenk, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Schwäbisch Hall (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anrig, Richard, von Sargans, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dousse, André, von Le Mouret, in Rüti (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Essert (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Merz, Joachim, von Menziken, in Zizers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005065719, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Reinhold Handels AG, bisher in Chur, CHE-174.116.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2016, Publ. 3099407).
Statutenänderung:
14.12.2020.
Firma neu:
Würth MODYF AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Würth MODYF SA) (Würth MODYF Ltd).
Sitz neu:
Arlesheim.
Domizil neu:
Dornwydenweg 11, 4144 Arlesheim.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rössler, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Zizers, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Thomas, von Maienfeld, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Hannes, italienischer Staatsangehöriger, in Bozen (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werro, Johann, von Bitsch, in Malans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Marc, von Glarus Süd, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005031478, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Lagerhaus Landquart AG, in Landquart, CHE-107.539.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004545483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rössler, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Zizers, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.