Informazioni su Marc Baumgartner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marc Baumgartner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005486991, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Personalvorsorgestiftung der Würth-Gruppe Schweiz, in Rorschach, CHE-113.939.884, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2021, Publ. 1005250131).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Marc, von Glarus Süd, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Roland, von Trub, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005422346, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Würth MODYF AG, in Arlesheim, CHE-174.116.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005194250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Marc, von Glarus Süd, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005065719, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Reinhold Handels AG, bisher in Chur, CHE-174.116.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2016, Publ. 3099407).
Statutenänderung:
14.12.2020.
Firma neu:
Würth MODYF AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Würth MODYF SA) (Würth MODYF Ltd).
Sitz neu:
Arlesheim.
Domizil neu:
Dornwydenweg 11, 4144 Arlesheim.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rössler, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Zizers, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Thomas, von Maienfeld, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Hannes, italienischer Staatsangehöriger, in Bozen (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werro, Johann, von Bitsch, in Malans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Marc, von Glarus Süd, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.