Informazioni su Ciro Bernardo Römer
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ciro Bernardo Römer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005452849, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Medartis AG, in Basel, CHE-382.489.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005387855).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Roland, von La Chaux-de-Fonds, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greuter, Dr. Jürg, von Basel und Riehen, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Römer, Ciro, niederländischer Staatsangehöriger, in Malvern (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tarolli Schmidt, Nadia, von Aesch (BL), in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005452850, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Medartis Holding AG, in Basel, CHE-108.689.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005179264).
Statutenänderung:
28.03.2022. 06.04.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 2'362'873.60 [bisher: CHF 2'355'629.60].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'362'873.60 [bisher: CHF 2'355'629.60].
Aktien neu:
11'814'368 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 11'778'148 Namenaktien zu CHF 0.20]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.04.2022 eine Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.04.2020 eine Anpassung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.04.2022 eine Erhöhung des genehmigten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greuter, Dr. Jürg, von Basel und Riehen, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Roland, von La Chaux-de-Fonds, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Römer, Ciro, niederländischer Staatsangehöriger, in Malvern (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tarolli Schmidt, Nadia, von Aesch (BL), in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3890743, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Synthes Produktions GmbH, in Hägendorf, CHE-102.370.282, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017, Publ. 3278943).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Römer, Ciro Bernardo, niederländischer Staatsangehöriger, in Villanova, Pennsylvania (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Vitali, Marco Edoardo, von Luzein, in Eggenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fioravanti, Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, mit Kollektivprokura zu zweien.