Informazioni su Roberto Rodriguez Santos
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roberto Rodriguez Santos
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005828012, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Complemento all'iscrizione del registro giornaliero no. 10'497 del 10.08.2023, pubblicata nel FUSC no. 156 del 15.08.2023. Banca Credinvest SA, in Lugano, CHE-110.504.840, società anonima (Nr. FUSC 163 del 24.08.2023, Pubbl. 1005823132).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Rodriguez Santos, Roberto, da Bellinzona, in Baar, direttore sostituto, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale [no: senza funzione registrata, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale].
Numero di pubblicazione: HR02-1005816897, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
BANCA CREDINVEST SA, in Lugano, CHE-110.504.840, società anonima (Nr. FUSC 62 del 29.03.2023, Pubbl. 1005712340).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Segala, Luca, cittadino italiano, in Varese (IT), vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale [finora: in Lugano];
Rodriguez Santos, Roberto, da Bellinzona, in Baar, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale.
Numero di pubblicazione: HR02-1005803094, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TRIUS Partners AG, in Zürich, CHE-183.125.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2022, Publ. 1005614851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodriguez Santos, Roberto, von Bellinzona, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.