Roberto Rodriguez Santos
residente a Baar, da Bellinzona Mandati attuali: Banca Credinvest SA, CTS, Crypto Telecommunication Security SA e di più Persone correlate: Patrizia Anna Maria Parise -De Bosio, Delia Bastiani, Claudia Santini-Regazzoni e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roberto Rodriguez Santos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roberto Rodriguez Santos"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roberto Rodriguez Santos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roberto Rodriguez Santos"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roberto Rodriguez Santos
Persone con il nome Roberto Rodriguez Santos lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Fornitura di servizi informatici
Servizi traduzioni
Esercizio delle banche e istituti di credito
Fornitura di servizi informatici
Servizi traduzioni
Privato con il nome Roberto Rodriguez Santos
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roberto Rodriguez Santos
Numero di pubblicazione: HR02-1005828012, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Complemento all'iscrizione del registro giornaliero no. 10'497 del 10.08.2023, pubblicata nel FUSC no. 156 del 15.08.2023. Banca Credinvest SA, in Lugano, CHE-110.504.840, società anonima (Nr. FUSC 163 del 24.08.2023, Pubbl. 1005823132).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Rodriguez Santos, Roberto, da Bellinzona, in Baar, direttore sostituto, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale [no: senza funzione registrata, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale].
Numero di pubblicazione: HR02-1005816897, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
BANCA CREDINVEST SA, in Lugano, CHE-110.504.840, società anonima (Nr. FUSC 62 del 29.03.2023, Pubbl. 1005712340).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Segala, Luca, cittadino italiano, in Varese (IT), vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale [finora: in Lugano];
Rodriguez Santos, Roberto, da Bellinzona, in Baar, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale.
Numero di pubblicazione: HR02-1005803094, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TRIUS Partners AG, in Zürich, CHE-183.125.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2022, Publ. 1005614851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodriguez Santos, Roberto, von Bellinzona, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.