Informazioni su Erich Riederer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Erich Riederer
Ultimi comunicati FUSC: Erich Riederer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004520096, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
consestate GmbH, in St. Gallen, CHE-113.220.304, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2011, Publ. 6092846).
Firma neu:
consestate GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.12.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riederer, Erich, von Pfäfers, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6092846, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
OPENSTREETS GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.060.111-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2006, S. 10, Publ. 3608534).
Statutenänderung:
23.02.2011.
Firma neu:
consestate GmbH.
Zweck neu:
Anbieten von Dienstleistungen und Handel von Produkten aller Art, insbesondere von Dienstleistungen und Produkten der Immobilien-, Bau- und Innenausbaubranche. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. . Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dublanc, Caroline, von Mellingen und Bünzen, in St. Gallen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Saxer, Claudia, von Balgach, in Hinterforst (Altstätten), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riederer, Erich, von Pfäfers, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00];
Kuhn, Silvia, von Zürich und Pfäfers, in Oberengstringen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5851234, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
stonehouse GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.056.692-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2010, S. 14, Publ. 5540604).
Statutenänderung:
29.09.2010.
Firma neu:
disegno GmbH. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhler, Winfried, österreichischer Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riederer, Erich, von Pfäfers, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00];
Riederer, Dominik, von Pfäfers, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Riederer, Simone, von Pfäfers, in St. Gallen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].