Informazioni su Ursula Rieder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ursula Rieder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005154828, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
GENOSSENSCHAFT KELLER-THEATER THUN, in Thun, CHE-108.052.343, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2017, Publ. 3650925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieder, Ursula, von Konolfingen, in Thun, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Hans Peter, von Wynigen, in Einigen (Spiez), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2627613, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
GENOSSENSCHAFT KELLER-THEATER THUN, in Thun, CHE-108.052.343, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2011, Publ. 6239506).
Domizil neu:
Freienhofgasse 10a, 3600 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Rolf, von Lützelflüh, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Werner, von Wattenwil, in Thun, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burger, Martin, von Thun, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tilliot, Emma genannt Emy, von Aarberg, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Ursula, von Konolfingen, in Thun, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyler, Marcel, von Forst-Längenbühl, in Thun, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Daniel Jean, von Langnau im Emmental, in Meilen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salvisberg, Peter Martin, von Mühleberg, in Thun, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6239506, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Keller-Theater Thun, in Thun, CH-092.5.001.275-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.1998, S. 2813).
Statutenänderung:
09.05.2011.
Firma neu:
GENOSSENSCHAFT KELLER-THEATER THUN.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Es haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch einmalige Publikation im Amtsanzeiger von Thun oder durch Brief. [Streichung des Hinweises über die Zusammensetzung des Verwaltungsrates, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Verwaltung: mindestens 5 Mitglieder.].Gemäss Erklärung vom 09.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwitter, Monika, von Langnau im Emmental, in Erlenbach im Simmental, Sekretärin/Kassierin, mit koll. zu zweien mit Präs. od. Vizepräs.;
Bühler, Bernhard, von Sigriswil, in Thun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Ursula, von Konolfingen, in Thun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Wyler, Marcel, von Forst-Längenbühl, in Thun, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Werner, von Wattenwil, in Thun, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burger, Martin, von Thun, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tilliot, Emma genannt Emy, von Aarberg, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:Tilliot, Emy].