Informazioni su Geoffrey Adrian Richards
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Geoffrey Adrian Richards
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004619504, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BERGOS AG, in Zürich, CHE-113.492.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2016, S.0, Publ. 3058135).
Statutenänderung:
18.04.2019.
Firma neu:
BERGOS FLEMING AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(BERGOS FLEMING LTD) (BERGOS FLEMING SA).
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Beratungs- und administrative Dienstleistungen im Zusammenhang mit Vermögenswerten von verbundenen Personen und Dritten sowie Family Office- Dienstleistungen. Ferner kann die Gesellschaft Wertschriften, Immaterialgüterrechte und Immobilien kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten sowie Finanzgeschäfte aller Art durchführen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle kommerziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaelin, Urs A., von Einsiedeln, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schrupkowski, Dr. Reiner, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Williamson, Robert Brian, irischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mörler, Daniel Christian Peter Apollo, deutscher Staatsangehöriger, in Mamer (LU), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raskin, Peter, von Grüningen, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richards, Geoffrey Adrian, britischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004543062, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Alte Post Klosters GmbH, in Klosters-Serneus, CHE-113.262.372, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, Publ. 6465912).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richards, Geoffrey Adrian, britischer Staatsangehöriger, in Klosters (Klosters-Serneus), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Richards, Valerie Ann, britische Staatsangehörige, in Klosters (Klosters-Serneus), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kröger, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Schwabbruck (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Jäkel, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Klosters-Serneus, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3642594, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Alte Post Küblis GmbH, in Küblis, CH-350.4.001.987-7, Bahnhofstrasse 6, 7240 Küblis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
3.11.2006.
Zweck:
Die Führung eines Hotel- und Gastronomiebetriebes sowie das Handeln mit Gütern, die damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmung im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Verwaltungsdomizil:
c/o ReviTrust Revision + Treuhand AG, Bahnhofstrasse 7, 9470 Buchs.
Eingetragene Personen:
Richards, Geoffrey Adrian, britscher Staatsangehöriger, in Klosters (Klosters-Serneus), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000;
Richards, Valerie Ann, britische Staatsangehörige, in Klosters (Klosters-Serneus), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.