Informazioni su Françoise Marie Paule Riand
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Françoise Marie Paule Riand
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005987255, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
La Castalie, à Monthey, CHE-108.904.199, institut de droit public (No. FOSC 194 du 06.10.2022, Publ. 1005577616).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Coppey, Stéphane, de Vétroz, à Monthey, membre, sans droit de signature;
Granger, Josiane Berthe, de Troistorrents, à Collombey (Collombey-Muraz), membre, sans droit de signature;
Riand, Françoise Marie Paule, de Ayent, à Martigny, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Bellagamba, Jean-Marc, de Monthey, à Monthey, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Bogiqi, Aferdita, de Monthey, à Monthey, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Rivat Métrailler, Evelyne, de Nendaz, à Nendaz, membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 1795903, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
La Castalie, à Monthey, CHE-202.610.593, Chemin de Champerfou 40, Case postale 203, 1870 Monthey, institution de droit public (nouvelle inscription).
But:
assurer la prise en charge de prestations médicales, pédagogiques et éducatives à des enfants et adultes en situation de handicap mental ou de polyhandicap. Etablissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et institué par l'art. 4bis de la Loi sur l'intégration des personnes handicapées du 31.01.1991, adoptée en séance du Grand Conseil du 12.05.2011 et entrée en vigueur au 01.01.2012, ainsi que par les art. 1 ss de l'Ordonnance sur l'organisation et le fonctionnement de La Castalie du 26.10.2011.
Personne(s) inscrite(s):
Giroud, Michel, de Chamoson, à Chamoson, président, avec signature collective à deux;
Coppey, Stéphane, de Vétroz, à Monthey, membre, sans droit de signature;
Ecoeur Menendez, Marie Christine, de Val-d'Illiez, à Vouvry, membre, sans droit de signature;
Granger, Josiane Berthe, de Troistorrents, à Collombey (Collombey-Muraz), membre, sans droit de signature;
Riand, Françoise Marie Paule, de Ayent, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Salamin, Olivier, de Grimentz, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Pfefferlé, Martine, de Sion, à Montreux, directrice, avec signature collective à deux;
Marclay, Yvan, de Monthey, à Monthey, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Bender SA (CHE-105.760.567), à Martigny, organe de révision.