Informazioni su Stéphane Daniel Coppey
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stéphane Daniel Coppey
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005991850, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Terminal Combiné de Monthey SA, à Monthey, CHE-283.457.763, société anonyme (No. FOSC 241 du 12.12.2022, Publ. 1005626426).
Modification des statuts:
11.03.2024.
Nouvelle adresse:
c/o Syngenta Crop Protection Monthey AG, Route de l'Ile-au-Bois 2, 1870 Monthey.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Widmer, Markus, de Gränichen, à Aarau, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Coppey, Stéphane Daniel, de Vétroz, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Conthey et Vétroz];
Fellay, Patrick Georges Pierre, de Val de Bagnes, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux;
Leclere, Arnaud Georges René, citoyen français, à Ollon, administrateur, avec signature collective à deux;
Spühler, Christian, de Zürich, à Aigle, administrateur, avec signature collective à deux;
Seingre, Gérard Félix, de Vouvry, à Martigny, directeur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005987255, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
La Castalie, à Monthey, CHE-108.904.199, institut de droit public (No. FOSC 194 du 06.10.2022, Publ. 1005577616).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Coppey, Stéphane, de Vétroz, à Monthey, membre, sans droit de signature;
Granger, Josiane Berthe, de Troistorrents, à Collombey (Collombey-Muraz), membre, sans droit de signature;
Riand, Françoise Marie Paule, de Ayent, à Martigny, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Bellagamba, Jean-Marc, de Monthey, à Monthey, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Bogiqi, Aferdita, de Monthey, à Monthey, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Rivat Métrailler, Evelyne, de Nendaz, à Nendaz, membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1005763144, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Genedis SA, à Vernayaz, CHE-105.901.230, société anonyme (No. FOSC 106 du 05.06.2023, Publ. 1005760680).
Modification des statuts:
19.04.2023.
Nouveau capital-actions:
CHF 16'108'000.00 [précédemment: CHF 14'490'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 16'108'000.00 [précédemment: CHF 14'490'000.00].
Nouvelles actions:
16'108 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 14'490 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Inscription ou modification de personne(s):
Broccard, Pierre Marie, de Ardon, à Ardon, administrateur, sans droit de signature;
Coppey, Stéphane Daniel, de Vétroz, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Maret, Stéphane René, de Val de Bagnes, à Fully, administrateur, sans droit de signature [précédemment: à Corminboeuf].