Informazioni su Hans Rentsch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Rentsch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004580044, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Alpgenossenschaft Lüdern i.E., in Sumiswald, CHE-101.671.870, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2010, S.3, Publ. 5813980).
Domizil neu:
Rossboden 81, 3454 Sumiswald.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rentsch, Hans, von Trub, in Sumiswald (Wasen im Emmental), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernhard, Alexander, von Worb, in Münchringen (Hindelbank), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberli, Peter, von Sumiswald, in Sumiswald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Andreas, von Rüegsau, in Sumiswald, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Grossenbacher, Lukas, von Trachselwald, in Heimisbach (Trachselwald), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Trachselwald (Heimisbach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hachen, Klaus Karl, von Rüeggisberg, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hirsbrunner, Thomas, von Sumiswald, in Häusernmoos im Emmental (Affoltern im Emmental), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niklaus, Beat Josef, von Hindelbank, in Hindelbank, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3985265, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Gartegg, in Langnau im Emmental, CHE-103.410.323, Genossenschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1237811).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Gartegg in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Margrit Lüthi-Jost, Gartegg 85, 3550 Langnau im Emmental. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.11.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi-Jost, Margrit, von Landiswil, in Langnau im Emmental, Vizepräsidentin und Kassierin der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Präsident];
Rentsch, Hans, von Trub, in Langnau im Emmental, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier];
Antener, Rolf, von Eggiwil, in Langnau im Emmental, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numero di pubblicazione: 3481357, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Wasen i. E., in Sumiswald, CHE-100.486.519, Genossenschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2011, Publ. 6034000).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rentsch, Hans, von Trub, in Wasen im Emmental (Gemeinde Sumiswald), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Hans-Peter, von Sumiswald, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier.