Informazioni su Walter Reinhard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Reinhard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5853666, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Viehzuchtgenossenschaft Möhlin und Umgebung, in Möhlin, CH-400.5.001.926-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.1996, S. 6565).
Statutenänderung:
31.05.2010.
Domizil neu:
c/o Hans Metzger, Tannenhof 1350, 4313 Möhlin.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Genossenschaft erfolgen mündlich oder durch Schreiben. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 07.05.2010 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Walter, von Rüegsau, in Möhlin, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanzenried, Ueli, von Bowil, in Möhlin, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jegge, Peter, von Münchwilen AG, in Rheinfelden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Hans, von Möhlin, in Möhlin, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Soder, Urs, von Möhlin, in Möhlin, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feldmann, Rafael, von Nottwil, in Rheinfelden, Aktuar (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Numero di pubblicazione: 4430294, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Milchgenossenschaft Möhlin, in Möhlin, CH-400.5.922.038-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2007, S. 2, Publ. 3930876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Otto, von Langnau im Emmental, in Möhlin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Paul, von Möhlin, in Möhlin, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freiermuth, Gustav, von Zeiningen, in Möhlin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reinhard, Walter, von Rüegsau, in Möhlin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischler, Peter, von Möhlin, in Möhlin, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaufmann, Urs, von Möhlin, in Möhlin, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Martin, von Möhlin, in Möhlin, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schib, Stefan, von Möhlin, in Möhlin, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mahrer, Roland, von Möhlin, in Möhlin, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 918338, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Milchgenossenschaft Möhlin, in Möhlin, Genossenschaft (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2000, S. 5457).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Walter, von Rüegsau, in Möhlin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.