Informazioni su Peter Jegge
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Jegge
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5853666, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Viehzuchtgenossenschaft Möhlin und Umgebung, in Möhlin, CH-400.5.001.926-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.1996, S. 6565).
Statutenänderung:
31.05.2010.
Domizil neu:
c/o Hans Metzger, Tannenhof 1350, 4313 Möhlin.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Genossenschaft erfolgen mündlich oder durch Schreiben. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 07.05.2010 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Walter, von Rüegsau, in Möhlin, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanzenried, Ueli, von Bowil, in Möhlin, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jegge, Peter, von Münchwilen AG, in Rheinfelden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Hans, von Möhlin, in Möhlin, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Soder, Urs, von Möhlin, in Möhlin, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feldmann, Rafael, von Nottwil, in Rheinfelden, Aktuar (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Viehzuchtgenossenschaft Möhlin und Umgebung, in Möhlin, Genossenschaft (SHAB Nr.78 vom 3.4.1979 S.1046).
Domizil neu:
c/o Walter Reinhard, Rötihof 1783, 4313 Möhlin.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzger, Fritz, von Möhlin, in Möhlin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanzenried, Hans Rudolf, von Bowil, in Möhlin, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schib, Alfred, von Möhlin, in Möhlin, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roduner-Gerber, Oskar, von Sennwald, in Rheinfelden, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Ernst, von Möhlin, in Möhlin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Walter, von Rüegsau, in Möhlin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soder, Urs, von Möhlin, in Möhlin, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanzenried, Ueli, von Bowil, in Möhlin, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metzger, Hans, von Möhlin, in Möhlin, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jegge, Peter, von Münchwilen AG, in Rheinfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.