Informazioni su Jürg Reinhard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Jürg Reinhard
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Reinhard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5477642, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
aLook AG, in Kirchberg BE, CH-509.3.007.989-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, S. 2, Publ. 5228692).
Statutenänderung:
21.01.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erbringung von Dienstleistungen insbesondere im Bereich der digitalen Bildbearbeitung;
Verarbeitung, Handel und Vermarktung mit digitalen Dienstleistungen in der Schweiz und im Ausland;
Handel mit Treibstoffen, Fahrzeugen und Reparaturarbeiten;
Handel mit Getränken;
Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland;
Kauf, Verkauf, Vermittlung, Verwaltung und Überbauung von Immobilien im In- und Ausland;
kann alle damit direkt oder indirekt verbundenen Rechtsgeschäfte tätigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Adrienne, von Rüegsau, in Alchenflüh (Rüdtligen-Alchenflüh), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Jürg, von Rüegsau, in Kirchberg BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5231598, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ReinCar AG, in Burgdorf, CH-053.3.016.124-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2009, S. 4, Publ. 4832444).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Jürg, von Rüegsau, in Kirchberg BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüscher, Beat, von Muhen, in Zollikofen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crespi, Dino, von Koppigen, in Utzenstorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinmann, Thomas, von Lauperswil, in Koppigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5228692, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
aLook AG, in Rüdtligen-Alchenflüh, CH-509.3.007.989-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2007, S. 4, Publ. 4227316).
Statutenänderung:
23.06.2009.
Sitz neu:
Kirchberg BE.
Domizil neu:
c/o Jürg Reinhard, Sandeggenweg 6a, 3422 Kirchberg BE.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere im Bereich der digitalen Bildbearbeitung;
Verarbeitung, Handel und Vermarktung mit digitalen Dienstleistungen in der Schweiz und im Ausland;
Handel mit Treibstoffen, Fahrzeugen und Reparaturarbeiten;
Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland;
Kauf, Verkauf, Vermittlung, Verwaltung und Überbauung von Immobilien im In- und Ausland. Kann alle damit direkt oder indirekt verbundenen Rechtsgeschäfte tätigen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Jürg, von Rüegsau, in Kirchberg BE, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Jarev GmbH, in Kirchberg BE, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Adrienne, von Rüegsau, in Alchenflüh (Rüdtligen-Alchenflüh), Mitglied, mit Einzelunterschrift.