Informazioni su Leonie Reimann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Leonie Reimann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004759320, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Trilix Re AG, in Zug, CHE-351.331.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, S.0, Publ. 2888045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reimann, Leonie, von Oberhof, in Steinhausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Niederer, Sarah, von Trimmis, in Remigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleiner, Hans Ulrich, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Walter, von Sumiswald, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004662407, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Trilix AG, in Zug, CHE-116.034.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2010, S.20, Publ. 5838472). Mit Erklärung vom 29.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reimann, Leonie, von Oberhof, in Steinhausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stephani, Dr. Rolf, von Aarau, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumstein Treuhand- & Revisions AG (CH-020.3.929.581-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cortesi, Franco, von Poschiavo, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jagunic, Silvio, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2888045, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Trilix Re AG, in Zug, CHE-351.331.319, Baarerstrasse 110A, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.06.2016.
Zweck:
Halten von Beteiligungen sowie Erwerb, Verkauf, Vermitteln, Halten und Verwalten von Finanzanlagen und Immobilien jeglicher Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 4'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 4'000'000.00.
Aktien:
4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form auf Papier oder mittels elektronischer Zustellung (insbesondere E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 02.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Reimann, Leonie, von Oberhof, in Steinhausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Niederer, Sarah, von Trimmis, in Remigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.