Informazioni su Bernhard Rabian
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Rabian
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004980286, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gate Gourmet Switzerland GmbH, in Opfikon, CHE-109.801.828, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fagbemiro, Foluke Marian, britische Staatsangehörige, in Orpington (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thamm, Elke, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frater, Kinga, von Greifensee, in Kleinandelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nederhand, Tim, niederländischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Virmond, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Menzingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Aesch, Christoph, von Langnau am Albis, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: in Langnau am Albis];
Rabian, Bernhard, von Wynigen, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Thalwil];
Zimmermann, Mark, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rüschlikon].
Numero di pubblicazione: 6573224, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 35 vom 20.02.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'156 vom 15.02.2012best foods trading GmbH in Liquidation, in Thalwil, CH-020.4.035.103-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2012, S. 0, Publ. 6557878).
Liquidationsadresse:
c/o Bernhard Rabian , Widmerstrasse 3, 8135 Langnau am Albis.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rabian, Bernhard, von Wynigen, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [nicht: in Thalwil]. .
Numero di pubblicazione: 6557878, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
best foods trading GmbH, in Thalwil, CH-020.4.035.103-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2010, S. 27, Publ. 5439296).
Firma neu:
best foods trading GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.02.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rabian, Bernhard, von Wynigen, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bratschi, Thomas, von Safnern, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Feldmann Gioia, Lars, von Dübendorf, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].