Informazioni su Hugo Fernando Quiroz Vinueza
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hugo Fernando Quiroz Vinueza
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004920132, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Good Services titulaire Florentin Rivas, bisher in Thunstetten, CHE-441.370.531, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2019, Publ. 1004698816).
Firma neu:
Good Services Florentin Rivas.
Sitz neu:
Riehen.
Domizil neu:
Rauracherstr. 177, 4125 Riehen.
Zweck neu:
Renovation und Umbau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quiroz Vinueza, Hugo Fernando, belgischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3707869, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Centro Misionero Internacional CMI Olten, in Olten, CHE-206.954.382, bei Alicia Altagracia Morel De Moser, Reiserstrasse 73, 4600 Olten, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
20.04.2017. 21.06.2017.
Zweck:
Betrieb einer evangelisch freikirchlichen Gemeinde unter gleichem Namen, weiter vertritt er die Gemeinde gegenüber Staat und weiterer Öffentlichkeit. Er befasst sich ausschliesslich mit weltlichen Angelegenheiten.
Mittel:
Freiwillige Beiträge der Zehnten-Gabe und Opfer der Kirchenmitglieder und Besucher, Beiträge von Gönnern, Behörden usw., Erträge aus Sammlungen, Vermächtnissen und Schenkungen, Zinsen des Grundkapitals, Überschüsse aus Anlässen, Kongressen und Festanlässen, Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Quiroz Vinueza, Hugo Fernando, belgischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer-Vieira Barboza, Luisete, von Trub, in Wangen bei Olten, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morel De Moser, Alicia Altagracia, dominikanische Staatsangehörige, in Olten, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Maria Clarice, von Schmiedrued, in Schmiedrued, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3075325, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
CENTRO MISIONERO INTERNACIONAL - CMI, bisher in Brislach, CHE-201.431.289, Verein (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2013).
Gründungsstatuten:
01.07.2012.
Statutenänderung:
22.06.2016.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Hugo Fernando Quiroz Vinueza, Ormalingerweg 3, 4058 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melo, Jacinta, dominikanische Staatsangehörige, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jimenez, Rosalia, italienische Staatsangehörige, in Brislach, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quiroz Vinueza, Hugo Fernando, belgischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chara, Alexandra, kolumbianische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taormina-Rodriguez Bogadi, Ana Virginia, von Winterthur, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urrea sposata Andreani, Sandra Rocio, italienische Staatsangehörige, in Sissach, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.