Informazioni su Susanna Probst
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Susanna Probst
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005344230, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rubin Totalunternehmung AG, in Ittigen, CHE-104.373.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, Publ. 3544159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Susanna, von Lommiswil, in Zollikofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubin, Hans, von Reichenbach im Kandertal, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1572723, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stockenmatt Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft AG, in Ittigen, CHE-108.145.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2008, S. 3, Publ. 4629818).
Firma neu:
Stockenmatt Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.06.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Susanna, von Lommiswil, in Zollikofen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4629818, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stockenmatt Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft AG, bisher in Sarnen, CH-140.3.000.509-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 17.06.1997, S. 4188).
Statutenänderung:
18.08.2008.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil:
c/o Rubin Totalunternehmung AG, Worblaufenstrasse 6, 3048 Worblaufen.
Zweck:
Ausübung sämtlicher Verwaltungstätigkeiten für die Stockwerkeigentümergemeinschaften 'Stockenmatt', Stalden-Sarnen, gemäss den entsprechenden Benutzungs-und Verwaltungsreglementen;
Betrieb und Verwaltung sämtlicher für die Überbauung 'Stockenmatt' notwendigen infrastrukturellen Anlagen sowie deren allfällige spätere Übernahme zu Eigentum.
Aktienkapital:
CHF 60'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 60'000.--.
Aktien:
60 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder schriftlich. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huwiler Revisionen AG, in Ostermundigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubin, Hans, von Reichenbach im Kandertal, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gümlingen];
Probst, Susanna, von Lommiswil, in Zollikofen, mit Einzelunterschrift [bisher: Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien].