Informazioni su Jürg Presser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Presser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005299244, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Presser AG, in Basel, CHE-103.631.545, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192523).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Presser, Jürg, von Basel, in Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hegenheim (FR)].
Numero di pubblicazione: 3379755, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Preba AG, in Münchenstein, CHE-112.965.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2016, Publ. 3137919).
Statutenänderung:
14.02.2017.
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Güterstrasse 107, 4133 Pratteln.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Presser, Jürg, von Basel, in Hégenheim (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erler, Pia Eva, deutsche Staatsangehörige, in Rohrbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3137919, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Preba AG, in Münchenstein, CHE-112.965.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2013, Publ. 7057696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nanni, Alberto, von Anzonico, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Presser, Beat, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erler, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Rohrbach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Presser, Jürg, von Basel, in Hégenheim (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Friant, Olivier, von Wangen (SZ), in Kaiseraugst, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].