Informazioni su Andreas Portner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Portner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1731267, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Motorfluggruppe Thurgau MFGT, in Lommis, CHE-109.029.890, Verein (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7077296).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portner, Andreas, von Wattenwil, in Frauenfeld, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Philippe, von Mörschwil, in Matzingen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6520294, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AP Informatik GmbH, bisher in Frauenfeld, CH-440.4.012.961-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, S. 20, Publ. 5158950).
Statutenänderung:
12.12.2011, 16.01.2012.
Firma neu:
Elvin GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Badenerstrasse 808, 8048 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Überbauung und die Verwaltung von Liegenschaften sowie den Handel mit Waren aller Art und den Betrieb von Tankstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portner, Andreas, von Wattenwil, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00;
Portner-Widmer, Silvia, von Wattenwil, in Frauenfeld, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ajeti, Besim, von Urdorf, in Dietlikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ajeti, Bashkim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Shtërpce (Kosovo), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2312706, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Motorfluggruppe Thurgau MFGT, in Lommis, Pflegt und fördert motorflugsportliche Aktivitäten in der Region sowie die Kameradschaft unter den Mitgliedern. Verein (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2002, S. 9, Publ. 696110).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krenmayr, Hanspeter, von Renan BE und Müllheim, in Matzingen, Kassier und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portner, Andreas, von Wattenwil, in Frauenfeld, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.