Informazioni su Barbara Portmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Barbara Portmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Barbara Portmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005700631, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung für Spirituelle Gesundheit, in Zürich, CHE-115.657.066, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004800830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Bernhard Gottfried, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Barbara, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3301567, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Toskar GmbH in Liquidation, bisher in Zumikon, CHE-114.755.588, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015).
Statutenänderung:
27.12.2016. 12.01.2017.
Firma neu:
Toskar GmbH.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Firststrasse 15, 8835 Feusisberg. Mit Beschluss vom 27.12.2016 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 21.08.2015 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21. August 2015 aufgelöst.]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Barbara, von Zürich, in Zürich, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toskar-Picha, Carolin, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zumikon];
Pellanda, Christine, von Glarus, in Schübelbach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Toskar, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zumikon].
Numero di pubblicazione: 2358415, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Toskar GmbH, in Zumikon, CHE-114.755.588, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 29.03.2012, Publ. 6615746).
Firma neu:
Toskar GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21. August 2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Barbara, von Zürich, in Zürich, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.