Informazioni su Christoph Pöschl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Pöschl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005863408, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
River Hospitality GmbH, in Risch, CHE-267.987.040, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Stefan, von Zürich, in Rheinfelden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pöschl, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Kriens, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Bloch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Stein (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Heitzler, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Kleinkems (DE), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005858021, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Josephine River Services GmbH, in Basel, CHE-113.847.822, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518716).
Domizil neu:
Nauenstrasse 63, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straubhaar, Robert, von Thun, in Muttenz, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchmüller, Daniel, von Basel, in Holziken, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Strengelbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bloch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Stein (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Liestal, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pöschl, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Kriens, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cuk, Marko, von Aesch (BL), in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Heitzler, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Kleinkems (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005594799, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
River Chefs GmbH, in Risch, CHE-267.987.040, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575975).
Statutenänderung:
21.09.2022.
Firma neu:
River Hospitality GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(River Hospitality Sàrl) (River Hospitality LLC).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pöschl, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Kriens, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bloch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Stein (AG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ammann, Stefan, von Zürich, in Rheinfelden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmüller, Daniel, von Basel, in Holziken, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cuk, Marko, von Aesch (BL), in Kaiseraugst, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.