Informazioni su Luis Filipe Pires Bento
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Luis Filipe Pires Bento
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005200734, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Swiss-Babyshop GmbH, bisher in Besenbüren, CHE-292.046.666, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2015, Publ. 2540543).
Statutenänderung:
18.05.2021.
Firma neu:
FB Armierungen GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
c/o Abovo Treuhand GmbH, Schützenstrasse 38 O, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bauarbeiten im Hoch- und Tiefbau, insbesondere Verlegen und Fixieren von Armierungen sowie Handel mit Baumaterial. Ausführung von Um- und Neubauten, Renovationen, Übernahme von Baumanagementaufgaben, Ausführung von Generalunternehmensaufträgen sowie weiteren Dienstleistungen in der Baubranche;
Handel mit Waren aller Art sowie die Erbringung anderer Dienstleistungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Bemerkungen neu:
Die vom Gesetz abweichenden Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen sind aus den Statuten gestrichen worden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gorgiev, Kathrin, von Gurtnellen, in Besenbüren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pires Bento, Luis Filipe, portugiesischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1004670245, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
FB Generalbau GmbH, in St. Gallen, CHE-378.112.514, Zürcher Strasse 19, 9000 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.06.2019. 28.06.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bauarbeiten im Hoch- und Tiefbau, insbesondere Verlegen und Fixieren von Armierungen sowie Handel mit Baumaterial. Ausführung von Um- und Neubauten, Renovationen, Übernahme von Baumanagementaufgaben, Ausführung von Generalunternehmeraufträgen sowie weiteren Dienstleistungen in der Baubranche;
Handel mit Waren aller Art sowie die Einbringung anderer Dienstleistungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 20.06.2019 vier Fahrzeuge, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 400.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.06.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Pires Bento, Luis Filipe, portugiesischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pombal, Bruno Miguel Martinho, portugiesischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.