Informazioni su Bruno Karl Piffrader
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Bruno Karl Piffrader
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005984056, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bastelboutique Leibundgut AG, in Zürich, CHE-107.852.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005470506).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piffrader, Bruno, von Zürich, in Wildberg, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1005884947, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CAPI GmbH, in Wildberg, CHE-152.960.801, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, S.0, Publ. 2784979).
Firma neu:
CAPI GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffrader, Bruno Karl, von Zürich, in Wildberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005470578, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Papeterie Zumstein AG, in Zürich, CHE-105.902.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, S.0, Publ. 2809931).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piffrader, Bruno, von Zürich, in Wildberg, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein, Marcel, von Rüschlikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Zumstein, Alexander, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].