Informazioni su Georges Pfründer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Georges Pfründer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6487260, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation de l'Ecole Cantonale d'Art du Valais, à Sierre, CH-626.7.005.032-5, fondation (No. FOSC 138 du 21.07.2009, p. 28, Publ. 5151802).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gard, Evelyne, de Bagnes, à Sierre, membre du conseil, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Pfründer, Georges, de Märstetten, à Montreux, directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Albrecht, Dominik, de Mörel-Filet, à Sion, membre du conseil, sans droit de signature;
Fellay, Tina, de Martigny, à Martigny, membre du conseil, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Inspection des finances du canton du Valais (CH-626.8.011.300-7), à Sion, organe de révision;
Omlin, Sybille, de Sachseln et Les Ponts-de-Martel, à Sierre, directrice, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Joris, Aude, de Monthey, à Vollèges, membre, sans droit de signature;
Jayet, Françoise, de Saint-Maurice, à Moudon, membre, sans droit de signature;
Monnier, Anne-Sophie, de Anniviers, à Lausanne, membre, sans droit de signature [précédemment:de Vissoie et Grimentz];
Antille, René-Pierre, de Anniviers et Sierre, à Venthône, président, avec signature collective à deux avec un membre du comité de fondation ou le directeur [précédemment : de St-Luc et Sierre].
Ufficio del registro di commercio Vallese
Fondation de l'Ecole cantonale des beaux-arts, à S i e r r e, rue de la Bonne-Eau 16, 3960 Sierre, nouvelle fondation.
Date des actes constitutifs:
26.06.1989, 27.05.1997.
But:
assurer par des professeurs qualifiés l'enseignement des arts plastiques;
favoriser la diffusion et la connaissance des arts en Valais;
contribuer d'une façon générale à l'essor culturel du Canton du Valais dans le sens de la loi du 15.11.1996 sur la promotion de la culture.
Organisation:
1. Conseil de fondation de 21 membres;
2. Comité du conseil de fondation de 9 membres;
3. Directeur;
4. Deux vérificateurs de comptes.
Personnes inscrites:
Delaloye, Ami, de Riddes, à Martigny, président, avec signature collective à deux avec un membre du comité de fondation ou le directeur;
Antille, René-Pierre, de St-Luc et Sierre, à Venthône, vice-président, avec signature collective à deux avec un membre du comité de fondation ou le directeur;
Gard, Evelyne, de Bagnes, à Sierre, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-présicent;
Chervaz, Joël, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Ceppi, Maria, de Viège, à Viège (Visp), membre, avec signature collective à deux avec le président ou le viceprésident;
Pfründer, Georges, de Märstetten, à Montreux, directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.