Informazioni su Marcel Heinz Pfister
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Heinz Pfister
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005313352, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Unitis AG, in Steinhausen, CHE-106.795.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Marcel Heinz, von Winterthur, in Triesen (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005143625, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Unitis AG, in Steinhausen, CHE-106.795.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2020, Publ. 1004879455).
Statutenänderung:
24.03.2021.
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amann, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Diepoldsau, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Marcel Heinz, von Winterthur, in Triesen (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Martin, Roger, von Wattwil, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3058171, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Falcon Private Bank AG, in Zürich, CHE-105.933.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2016, Publ. 3029073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Marcel, von Winterthur, in Triesen (LI), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Siegel, Irene, italienische Staatsangehörige, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Kienle, Sacha Emanuel, von Wilen TG, in Kilchberg ZH, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Wildhaber, Jürg, von Flums, in Sargans, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Flury, Michelle, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.