Informazioni su Jürg Walter Pfister
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Walter Pfister
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005762795, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Verein zur Heimat St. Gallen, in St. Gallen, CHE-106.108.180, Verein (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005360353).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Jürg Walter, von St. Gallen und Klingnau, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Stefan Werner, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005284977, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Lerchenfeld Sport AG, St. Gallen, in St. Gallen, CHE-107.382.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2001, S.9643).
Firma neu:
Lerchenfeld Sport AG, St. Gallen in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.08.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furgler, Dr. Kurt Johannes, von Pfäfers, in Eggersriet, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gutmann, Bruno, von Basel, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Osterwalder, Rolf, von Gaiserwald und Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Jürg, von Klingnau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Jürg, von Klingnau, in St. Gallen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1695229, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Verein Hospiz zur Heimat, in St. Gallen, CHE-106.108.180, Verein (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2014, Publ. 1374323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobel, Werner, von Trachselwald, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felix, Hans Rudolf, von Braunau, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Jürg Walter, von St. Gallen und Klingnau, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Angehrn, Thomas, von Amriswil, in Teufen AR, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dick, Beat, von Wengi, in Herisau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.