Informazioni su Verein zur Heimat St. Gallen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Verein zur Heimat St. Gallen
- Verein zur Heimat St. Gallen con sede a St. Gallen è attiva. Verein zur Heimat St. Gallen è attiva nel ramo «Esercizio Hotel, alberghi e pensioni».
- La dirigenza dell’Organizzazione Verein zur Heimat St. Gallen fondata il 30.05.1904 è composta da 6 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 07.06.2023.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-106.108.180.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del comitato
Stefan Werner Wenger,
Alfred Josef Bihler,
Martin Falk,
Sonja Esther Gemeinder-Wick,
Thomas Angehrn
i più recenti aventi diritto di firma
Stefan Werner Wenger,
Martin Falk,
Sonja Esther Gemeinder-Wick,
Donat Clemens Wick,
Thomas Angehrn
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.05.1904
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
St. Gallen
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.6.005.224-6
IDI/IVA
CHE-106.108.180
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Verein bezweckt den Betrieb der "Herberge zur Heimat" als soziale, gemeinnützige Institution (Non-Profit-Organisation) sowie die Führung des "Hotel Vadian".
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 26.07.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Verein Hospiz zur Heimat
- Hospiz zur Heimat St. Gallen
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verein zur Heimat St. Gallen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005762795, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Verein zur Heimat St. Gallen, in St. Gallen, CHE-106.108.180, Verein (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005360353).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Jürg Walter, von St. Gallen und Klingnau, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Stefan Werner, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005360353, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Verein Hospiz zur Heimat, in St. Gallen, CHE-106.108.180, Verein (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004685198).
Statutenänderung:
11.11.2021.
Name neu:
Verein zur Heimat St. Gallen.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt den Betrieb der "Herberge zur Heimat" als soziale, gemeinnützige Institution (Non-Profit-Organisation) sowie die Führung des "Hotel Vadian". [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Mittel neu:
Mittel: Betrieb des Hotels und der Herberge, Ertrag der Liegenschaften, Zinsen des Kapitals;
Spenden, Legate und Sponsoring. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.] [bisher: Mittel: Erträge aus Hotel- und Herbergbetrieb, Liegenschaften und Kapitalzinsen sowie freiwillige Spenden].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dick, Beat, von Wengi, in Herisau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.